Jean Dionis du Séjour
Informations générales
- M. Jean Dionis du Séjour
- Né le 21 septembre 1956 à Agen (Lot-et-Garonne)
Circonscription d'élection : | Lot-et-Garonne (1ère) |
Groupe politique : | Nouveau Centre |
Commission : | Vice-président de la commission des affaires économiques |
Profession : | Ingénieur |
Suppléant : | M. Bernard Dalies |
Contacts et site internet
- Mél :
- Site internet :
- Adresses :
- Assemblée nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Téléphone : 01 40 63 71 76
Téléphone : 06 19 89 00 32
Télécopie : 01 40 63 78 04 - Permanence parlementaire
2 Rue Pierre Courbet
47000 Agen
Téléphone : 05 53 67 87 61
Télécopie : 05 53 95 58 48
jdionisdusejour@assemblee-nationale.fr
- Assemblée nationale
Travaux parlementaires
- Questions
- Propositions de loi et de résolution
- Rapports
- Séances publiques contenant au moins une intervention de Jean Dionis du Séjour
- Réunions de commissions contenant au moins une intervention de Jean Dionis du Séjour
Mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
- Mandat : Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))
- Commission :
- Vice-président de la commission des affaires économiques
- Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Membre de la commission des affaires européennes
- Groupe d'études :
- Co-Président : - Internet, audiovisuel et société de l'information
- Vice-Président : - Fruits et légumes
- Membre : - Biocarburants
Organismes extra-parlementaires
- Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
- Élu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
Mandats locaux en cours
- Maire d'Agen, Lot-et-Garonne (30099 habitants)
Mandats intercommunaux
- Président de la Communauté d'agglomération d'Agen
Anciens mandats locaux
- Conseil municipal d'Agen (Lot-et-Garonne)
- du 18/06/1995 au 18/03/2001 (Adjoint au Maire)
- du 19/03/2001 au 29/03/2004 (Membre)
- Conseil régional d'Aquitaine
- du 29/03/2004 au 16/03/2008 (Membre du conseil régional)
- Communauté d'agglomération d'Agen
- du 18/06/1995 au 18/03/2001 (Vice-président)